Assens Fjernvarme Biobrændsel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Møller Christensen er medlem av styret.
Assens Fjernvarme Biobrændsel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Møller Christensen er medlem av styret.
Assens Fjernvarme Biobrændsel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarne Møller Christensen er medlem av styret.
Mikkel Holmgaard erstatter Kim Disager Kraft i styret for Assens Fjernvarme Holding A/S etter en periode på 10 år. Bjarne Møller Christensen er fortsatt styremedlem.