6. juniOverskudd på DKK 70.102 Natur Gruppen Holding ApSNatur Gruppen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 149.443 Moorlands ApSMoorlands ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 150.112 NATURBYG DK ApSNATURBYG DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 232.835 MoorAdvice ApSMoorAdvice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 506.358 Natur Gruppen Holding ApSNatur Gruppen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 564.660 NATURBYG DK ApSNATURBYG DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 170.045 MoorAdvice ApSMoorAdvice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2022. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. juni 2023Underskudd på DKK 514.123 Moorlands ApSMoorlands ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
28. desember 2022Endring i eierkretsenNatur Gruppen Holding ApSBjarne Wiinblad Sørensen øker sitt reelle eierskap av Natur Gruppen Holding ApS.Se mere
28. desember 2022Endring i eierkretsenNATURBYG DK ApSBjarne Wiinblad Sørensen øker sitt reelle eierskap av NATURBYG DK ApS.Se mere
28. desember 2022Endring i eierkretsenMoorlands ApSBjarne Wiinblad Sørensen øker sitt reelle eierskap av Moorlands ApS.Se mere
28. desember 2022Endring i eierkretsenMoorAdvice ApSBjarne Wiinblad Sørensen øker sitt reelle eierskap av MoorAdvice ApS.Se mere
4. november 2022AdresseendringNATURBYG DK ApSNATURBYG DK ApS flytter til ny adresse i Brædstrup. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere
1. november 2022Thomas Huus Munche Møller blir med i ledelsenMoorAdvice ApSThomas Huus Munche Møller blir med i ledelsen for MoorAdvice ApS. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 16.509 Moorlands ApSMoorlands ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 257.165 Natur Gruppen Holding ApSNatur Gruppen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 253.020 NATURBYG DK ApSNATURBYG DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Jacob Wiinblad blir med i ledelsenMoorAdvice ApSJacob Wiinblad blir med i ledelsen for MoorAdvice ApS. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Ny status NORMALMoorAdvice ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere
2. juni 2021StiftelseMoorAdvice ApSMoorAdvice ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Bjarne Wiinblad Sørensen eier 25% av virksomheten.Se mere