19. juniUnderskudd på DKK 181.774 SELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2023Overskudd på DKK 336.581 SELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 94.326 SELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 170.675 SELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2021AdresseendringSELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg C til København V. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2020Underskudd på DKK 109.438 SELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberSELU BAGSVAERD HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2019Underskudd på DKK 144.208 SELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2018Underskudd på DKK 76.737 SELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2017Underskudd på DKK 325.751 SELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2016Underskudd på DKK 1,2 mio.SELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. september 2014 til 31. desember 2015. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2014StiftelseSELU BAGSVAERD HOLDING ApSSELU BAGSVAERD HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Björn Erik Seifert er medlem af ledelsen.Se mere