SAS FACILITY MANAGEMENT DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Björn Frivold er adm. direktør i virksomheten.
Pär Anders Christiansen erstatter Carl Olof Bärve i styret for SAS FACILITY MANAGEMENT DENMARK A/S etter en periode på 2 år. Björn Frivold er adm. direktør i virksomheten.
Gunilla Berg erstatter Bernhard Rikardsen som styreleder hos SAS FACILITY MANAGEMENT DENMARK A/S etter en periode på 2 år. Björn Frivold er adm. direktør i virksomheten.
SAS FACILITY MANAGEMENT DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 31. desember 2005. Björn Frivold er adm. direktør i virksomheten.
Carl Olof Bärve erstatter Michael Sloth Højgaard i styret for SAS FACILITY MANAGEMENT DENMARK A/S etter en periode på 9 måneder. Björn Frivold er adm. direktør i virksomheten.
Caroline Sundorph Pontoppidan forlater ledelsen for SAS FACILITY MANAGEMENT DENMARK A/S etter en periode på 2 måneder. Björn Frivold er fortsatt adm. direktør i virksomheten.