17. aprilUnderskudd på DKK 113.503 Safe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
27. februarAdresseendringSafe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S flytter til ny adresse i Aarhus N. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
26. mai 2023Asbjørn Kragset Aasen blir med i styretSafe4 Security Group A/SAsbjørn Kragset Aasen blir med i styret for Safe4 Security Group A/S. Bjørge Kraft er fortsatt styreleder.Se mere
23. mai 2023Underskudd på DKK 100.291 Safe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
23. februar 2023AdresseendringSafe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S flytter fra Odder til Aarhus N. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
8. juni 2022Underskudd på DKK 94.307 Safe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
14. mai 2021Underskudd på DKK 130.853 Safe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
5. oktober 2020Underskudd på DKK 124.961 Safe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
31. august 2019Oskar Mykland forlater styretSafe4 Security Group A/SOskar Mykland forlater styret for Safe4 Security Group A/S etter en periode på 3 år. Bjørge Kraft er fortsatt styreleder.Se mere
15. mars 2019Underskudd på DKK 70.268 Safe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
20. juni 2018Underskudd på DKK 396.400 Safe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
2. oktober 2017AdresseendringSafe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S flytter fra Ballerup til Odder. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
7. juli 2017Underskudd på DKK 1,4 mio.Safe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 22. oktober 2015 til 31. desember 2016. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
12. desember 2016Oskar Mykland blir med i styretSafe4 Security Group A/SOskar Mykland erstatter Jens Thyrfing Brandt i styret for Safe4 Security Group A/S etter en periode på 1 år. Bjørge Kraft er fortsatt styreleder.Se mere
12. desember 2016Ronnie Rohd Poulsen blir adm. direktørSafe4 Security Group A/SRonnie Rohd Poulsen erstatter Jens Thyrfing Brandt som adm. direktør i Safe4 Security Group A/S. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere
22. oktober 2015StiftelseSafe4 Security Group A/SSafe4 Security Group A/S stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Bjørge Kraft er styreleder.Se mere