27. januar 2014Bjørn Andre Ingier forlater styretVisma Software A/SBjørn Andre Ingier forlater styret for Visma Software A/S etter en periode på 2 år.Se mere
8. juni 2013Underskudd på DKK 2,5 mio.Visma Software A/SVisma Software A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bjørn Andre Ingier er styreleder.Se mere
28. mai 2013Nytt navn: Visma Software A/SMAMUT A/SMAMUT A/S skifter navn til Visma Software A/S. Bjørn Andre Ingier er styreleder.Se mere
23. januar 2013Erstatning i styretMAMUT A/S4 endringer i styret for MAMUT A/S. Bjørn Andre Ingier er fortsatt styreleder.Se mere
15. januar 2013June Mejlgaard Jensen blir adm. direktørMAMUT A/SJune Mejlgaard Jensen erstatter Michael Næsby Brahe som adm. direktør i MAMUT A/S. Bjørn Andre Ingier er styreleder.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMAMUT A/SMAMUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjørn Andre Ingier er styreleder.Se mere
1. april 2012Michael Næsby Brahe blir adm. direktørMAMUT A/SMichael Næsby Brahe erstatter Eilert Hanoa som adm. direktør i MAMUT A/S. Bjørn Andre Ingier er styreleder.Se mere
16. februar 2012Bjørn Andre Ingier blir med i styretMAMUT A/SBjørn Andre Ingier blir med i styret for MAMUT A/S.Se mere