12. juniOverskudd på DKK 177.212 BS Geokinetics ApSBS Geokinetics ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. juli 2023 til 31. desember 2023. Bjørn Frede Stokholm er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2023Endring i eierkretsenEOR Technologies ApSBjørn Frede Stokholm er ikke lenger registrert som reell eier av EOR Technologies ApS.Se mere
16. oktober 2023Ny status UNDER KONKURSB.F.S. INVEST ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Bjørn Frede Stokholm eier 100% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2023Ny status UNDER KONKURSB.S. GEOTEKNIK ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Bjørn Frede Stokholm eier 100% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2023Ny status UNDER KONKURSB.F.S. HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Bjørn Frede Stokholm eier 100% av virksomheten.Se mere
23. august 2023 · VoresbyodenseNye virksomheder i Odense i sidste månedBS Geokinetics ApS , Albanigade 15, 5000 Odense C BS Geokinetics ApS tilhører branchen Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse og er ejet samt ledet af Bjørn Frede Stokholm. Les artikkel
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGB.F.S. HOLDING ApSTidligere status: Normal. Bjørn Frede Stokholm eier 100% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGB.F.S. INVEST ApSTidligere status: Normal. Bjørn Frede Stokholm eier 100% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGB.S. GEOTEKNIK ApSTidligere status: Normal. Bjørn Frede Stokholm eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juli 2023Bjørn Frede Stokholm forlater ledelsenB.F.S. INVEST ApSBjørn Frede Stokholm forlater ledelsen for B.F.S. INVEST ApS etter en periode på 15 år.Se mere
17. juli 2023Bjørn Frede Stokholm forlater ledelsenB.F.S. HOLDING ApSBjørn Frede Stokholm forlater ledelsen for B.F.S. HOLDING ApS etter en periode på 15 år.Se mere
17. juli 2023Bjørn Frede Stokholm forlater ledelsenB.S. GEOTEKNIK ApSBjørn Frede Stokholm forlater ledelsen for B.S. GEOTEKNIK ApS etter en periode på 26 år.Se mere
13. juli 2023StiftelseBS Geokinetics ApSBS Geokinetics ApS stiftes i bransjen rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse. Bjørn Frede Stokholm er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2023Underskudd på DKK 128.936 EOR Technologies ApSEOR Technologies ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjørn Frede Stokholm eier 32,2% av virksomheten.Se mere
19. april 2023AdresseendringB.S. GEOTEKNIK ApSB.S. GEOTEKNIK ApS flytter til ny adresse i Odense S. Bjørn Frede Stokholm er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2022Endring i eierkretsenSoil Technologies ApSBjørn Frede Stokholm er ikke lenger registrert som reell eier av Soil Technologies ApS.Se mere
18. august 2022Betina Elbrønd forlater ledelsenSoil Technologies ApSBetina Elbrønd forlater ledelsen for Soil Technologies ApS etter en periode på 3 år. Bjørn Frede Stokholm eier 50% av virksomheten.Se mere
18. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSoil Technologies ApSTidligere status: Normal. Bjørn Frede Stokholm eier 50% av virksomheten.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 451.278 B.F.S. HOLDING ApSB.F.S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjørn Frede Stokholm er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 867.011 B.S. GEOTEKNIK ApSB.S. GEOTEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjørn Frede Stokholm er medlem af ledelsen.Se mere