14. oktober 2015Bjørn Klentz forlater ledelsenKLENTZ INVEST ApSBjørn Klentz forlater ledelsen for KLENTZ INVEST ApS etter en periode på 7 år.Se mere
15. mai 2014Underskudd på DKK 18.106 KLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2013Underskudd på DKK 7.749 KLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2013AdresseendringKLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS flytter fra København Ø til Brønshøj. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2013AdresseendringKLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS flytter fra Brønshøj til København Ø. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortKLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2012Bjørn Klentz forlater styretRNA INVEST A/SBjørn Klentz forlater styret for RNA INVEST A/S etter en periode på 4 år.Se mere
21. mai 2012Magnus Munkholt Nobest Ditlevsen forlater styretRNA INVEST A/SMagnus Munkholt Nobest Ditlevsen forlater styret for RNA INVEST A/S etter en periode på 4 år. Bjørn Klentz er fortsatt styremedlem.Se mere
24. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortRNA INVEST A/SRNA INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bjørn Klentz er medlem av styret.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortKLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortRNA INVEST A/SRNA INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bjørn Klentz er medlem av styret.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortKLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2010AdresseendringRNA INVEST A/SRNA INVEST A/S flytter fra København Ø til Helsinge. Bjørn Klentz er medlem av styret.Se mere
23. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortKLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mai 2008 til 31. desember 2008. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2009AdresseendringKLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS flytter fra København SV til Brønshøj. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortRNA INVEST A/SRNA INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 18. juni 2008 til 31. desember 2008. Bjørn Klentz er medlem av styret.Se mere
7. mai 2009Klaus Onstrup-Pedersen blir med i styretRNA INVEST A/SKlaus Onstrup-Pedersen erstatter Toni Jørgensen i styret for RNA INVEST A/S etter en periode på 11 måneder. Bjørn Klentz er fortsatt styremedlem.Se mere
23. juni 2008AdresseendringRNA INVEST A/SRNA INVEST A/S flytter til ny adresse i København Ø. Bjørn Klentz er medlem av styret.Se mere
18. juni 2008StiftelseRNA INVEST A/SRNA INVEST A/S stiftes i bransjen uoplyst. Bjørn Klentz er medlem av styret.Se mere
19. mai 2008StiftelseKLENTZ INVEST ApSKLENTZ INVEST ApS stiftes i bransjen uoplyst. Bjørn Klentz er medlem af ledelsen.Se mere