1. mai 2007Bjørn Nørbæk slutter som adm. direktørSTEFAN KAAS A/SBjørn Nørbæk slutter som adm. direktør i STEFAN KAAS A/S.Se mere
13. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortHØGH BILER A/SHØGH BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Bjørn Nørbæk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortHØGH BILER A/SHØGH BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Bjørn Nørbæk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. september 2005Peter Thuesen Christensen blir med i styretHØGH BILER A/SPeter Thuesen Christensen erstatter Sejr Skovmand Høgh i styret for HØGH BILER A/S etter en periode på 34 år. Bjørn Nørbæk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. august 2005Poul Møller Andersen blir med i styretHØGH BILER A/SPoul Møller Andersen blir med i styret for HØGH BILER A/S. Bjørn Nørbæk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortHØGH BILER A/SHØGH BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Bjørn Nørbæk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortHØGH BILER A/SHØGH BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Bjørn Nørbæk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortHØGH BILER A/SHØGH BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Bjørn Nørbæk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2002Bjørn Nørbæk blir adm. direktørHØGH BILER A/SBjørn Nørbæk blir adm. direktør i HØGH BILER A/S.Se mere