28. oktober 2013Patricio Lombardia Ferreira blir med i styretDENEX A/SPatricio Lombardia Ferreira erstatter Blanca Manzano López i styret for DENEX A/S etter en periode på 6 år.Se mere
13. juli 2013Overskudd på DKK 22 mio.DENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2012 til 31. mars. Blanca Manzano López er medlem av styret.Se mere
12. juli 2012Regnskap for 2012 offentligjortDENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2011 til 31. mars. Blanca Manzano López er medlem av styret.Se mere
2. august 2011Regnskap for 2011 offentligjortDENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2010 til 31. mars. Blanca Manzano López er medlem av styret.Se mere
12. juli 2010Regnskap for 2010 offentligjortDENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2009 til 31. mars. Blanca Manzano López er medlem av styret.Se mere
12. august 2009Regnskap for 2009 offentligjortDENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 27. mars 2008 til 31. mars. Blanca Manzano López er medlem av styret.Se mere
20. mai 2009Francisco Jose Torrente Sanchez blir ny styrelederDENEX A/SFrancisco Jose Torrente Sanchez erstatter Jaime Barbeito Díez som styreleder hos DENEX A/S etter en periode på 1 år. Blanca Manzano López er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juli 2008AdresseendringDENEX A/SDENEX A/S flytter fra København K til Frederikshavn. Blanca Manzano López er medlem av styret.Se mere
1. april 2008Ny bransje: Fremstilling af våben og ammunitionDENEX A/STidligere bransje: Uoplyst. Blanca Manzano López er medlem av styret.Se mere
27. mars 2008StiftelseDENEX A/SDENEX A/S stiftes i bransjen uoplyst. Blanca Manzano López er medlem av styret.Se mere