17. juliOverskudd på DKK 114.689 Bo Bennekov Holding ApSBo Bennekov Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 2,1 mio.Bolverk VR Games ApSBolverk VR Games ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. oktober 2023Underskudd på DKK 2,0 mio.Bolverk XR ApSBolverk XR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. august 2023Nye navn i styretBolverk VR Games ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Bolverk VR Games ApS. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. august 2023Bo Bennekov blir adm. direktørBolverk VR Games ApSBo Bennekov blir adm. direktør i Bolverk VR Games ApS.Se mere
15. august 2023Ny status NORMALBolverk VR Games ApSTidligere status: Under konkurs. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juli 2023Overskudd på DKK 160.912 Bo Bennekov Holding ApSBo Bennekov Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juni 2023Bo Bennekov forlater styretBolverk VR Games ApSBo Bennekov forlater styret for Bolverk VR Games ApS etter en periode på 8 år.Se mere
30. desember 2022Søren Lundgaard blir ny styrelederBolverk VR Games ApSSøren Lundgaard erstatter Flemming Würtz Andersen som styreleder hos Bolverk VR Games ApS etter en periode på 2 år. Bo Bennekov er fortsatt styremedlem.Se mere
30. desember 2022Endring i eierkretsenBolverk VR Games ApSJens Gudman Bühler registrert som reell eier av Bolverk VR Games ApS. Bo Bennekov er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2022Underskudd på DKK 1,6 mio.Bolverk XR ApSBolverk XR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juli 2022Underskudd på DKK 839.683 Bolverk VR Games ApSBolverk VR Games ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Bennekov er medlem av styret.Se mere
7. juli 2022Overskudd på DKK 500.042 Bo Bennekov Holding ApSBo Bennekov Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. mars 2022Kristian Emborg blir med i styretBolverk XR ApSKristian Emborg erstatter Flemming Würtz Andersen i styret for Bolverk XR ApS etter en periode på 1 år. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. oktober 2021Overskudd på DKK 510 Bolverk XR ApSBolverk XR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juli 2021Overskudd på DKK 338.092 Bolverk VR Games ApSBolverk VR Games ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Bennekov er medlem av styret.Se mere
15. juli 2021Underskudd på DKK 451.175 Bo Bennekov Holding ApSBo Bennekov Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. juli 2021AdresseendringBo Bennekov Holding ApSBo Bennekov Holding ApS flytter til ny adresse i Herlev. Bo Bennekov er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. februar 2021Flemming Würtz Andersen blir med i styretBolverk VR Games ApSFlemming Würtz Andersen blir med i styret for Bolverk VR Games ApS. Bo Bennekov er fortsatt styremedlem.Se mere
24. februar 2021Allan Rasmussen forlater styretBolverk VR Games ApSAllan Rasmussen forlater styret for Bolverk VR Games ApS etter en periode på 5 år. Bo Bennekov er fortsatt styremedlem.Se mere