16. septemberEndring i eierkretsenDENCKER GRUPPEN ApSBo Dencker Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av DENCKER GRUPPEN ApS.Se mere
10. septemberStiftelseBo Dencker Holding ApSBo Dencker Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Bo Dencker Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 2,2 mio.DENCKER GRUPPEN ApSDENCKER GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Dencker Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 503.439 1stStartup ApS1stStartup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Dencker Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juniOverskudd på DKK 104.487 sophub apssophub aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Dencker Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere
5. aprilEndring i eierkretsen4IMPROVE HOLDING A/SBo Dencker Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av 4IMPROVE HOLDING A/S.Se mere
13. november 2023Bo Dencker Sørensen slutter som adm. direktør1stBOX ApSBo Dencker Sørensen slutter som adm. direktør i 1stBOX ApS.Se mere
13. november 2023Bo Dencker Sørensen forlater styret1stBOX ApSBo Dencker Sørensen forlater styret for 1stBOX ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
13. november 2023Endring i eierkretsen1stBOX ApSBo Dencker Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av 1stBOX ApS.Se mere
26. oktober 2023Bo Dencker Sørensen forlater styret4IMPROVE HOLDING A/SBo Dencker Sørensen forlater styret for 4IMPROVE HOLDING A/S etter en periode på 15 år.Se mere
26. oktober 2023Bo Dencker Sørensen forlater ledelsen4IMPROVE HOLDING A/SBo Dencker Sørensen forlater ledelsen for 4IMPROVE HOLDING A/S etter en periode på 15 år.Se mere
26. oktober 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION4IMPROVE HOLDING A/STidligere status: Normal. Bo Dencker Sørensen eier 34,9% av virksomheten.Se mere
27. mai 2023Underskudd på DKK 10.053 1stBOX ApS1stBOX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Dencker Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mai 2023Underskudd på DKK 234.514 1stStartup ApS1stStartup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Dencker Sørensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mai 2023Overskudd på DKK 954.490 DENCKER GRUPPEN ApSDENCKER GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Dencker Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023Overskudd på DKK 861.392 sophub apssophub aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Dencker Sørensen eier 40% av virksomheten.Se mere
5. april 2023Overskudd på DKK 15 mio.4IMPROVE HOLDING A/S4IMPROVE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Dencker Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2023Bo Dencker Sørensen blir ny styreledersophub apsBo Dencker Sørensen erstatter Louise Hvitved Byskov som styreleder hos sophub aps etter en periode på 2 år.Se mere
30. november 2022Bo Dencker Sørensen blir med i styret1stBOX ApSBo Dencker Sørensen blir med i styret for 1stBOX ApS.Se mere
30. november 2022Bo Dencker Sørensen blir adm. direktør1stBOX ApSBo Dencker Sørensen erstatter Nis Kampp som adm. direktør i 1stBOX ApS.Se mere