12. september 2023Endring i eierkretsenKRATHUS INVEST ApSBo Foss Vilstrup er ikke lenger registrert som reell eier av KRATHUS INVEST ApS.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 369.086 KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Foss Vilstrup eier 100% av virksomheten.Se mere
10. mai 2023Yen Meng-Lund blir med i ledelsenKRATHUS INVEST ApSYen Meng-Lund blir med i ledelsen for KRATHUS INVEST ApS. Bo Foss Vilstrup eier 100% av virksomheten.Se mere
13. desember 2022AdresseendringKRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS flytter fra Charlottenlund til Helsingør. Bo Foss Vilstrup eier 100% av virksomheten.Se mere
15. september 2022Bo Foss Vilstrup forlater ledelsenKRATHUS INVEST ApSBo Foss Vilstrup forlater ledelsen for KRATHUS INVEST ApS etter en periode på 31 år.Se mere
9. juli 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2021Underskudd på DKK 820.242 KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2020Underskudd på DKK 2,2 mio.KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2019Overskudd på DKK 36.874 KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2018Overskudd på DKK 3,3 mio.KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 279.914 KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2016Overskudd på DKK 255.314 KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2015Overskudd på DKK 128.892 KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2014Overskudd på DKK 28.651 KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2013Overskudd på DKK 31.245 KRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2012Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.KRATHUS INVEST ApSTidligere bransje: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortKRATHUS INVEST ApSKRATHUS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bo Foss Vilstrup er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2012Bo Foss Vilstrup forlater styretCHRISTOPHER FRANCK TRADING CO. ApSBo Foss Vilstrup forlater styret for CHRISTOPHER FRANCK TRADING CO. ApS etter en periode på 34 år.Se mere
7. desember 2011Ny bransje: InvesteringsselskaberCHRISTOPHER FRANCK TRADING CO. ApSTidligere bransje: Engroshandel med beklædning. Bo Foss Vilstrup er medlem av styret.Se mere
8. november 2011Bo Foss Vilstrup forlater styretCHRISTOPHER FRANCK ApSBo Foss Vilstrup forlater styret for CHRISTOPHER FRANCK ApS etter en periode på 21 år.Se mere