9. oktober 2008Mette Nielsen blir med i ledelsenB. N. HOLDING NÆSTVED ApSMette Nielsen erstatter Bo Gorm Ellersgaard Nielsen i ledelsen for B. N. HOLDING NÆSTVED ApS etter en periode på 1 år.Se mere
9. oktober 2008Mette Nielsen blir med i ledelsenHOTEL KIRSTINE ApSMette Nielsen erstatter Bo Gorm Ellersgaard Nielsen i ledelsen for HOTEL KIRSTINE ApS etter en periode på 17 år.Se mere
2. januar 2008Ny bransje: HotellerHOTEL KIRSTINE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: UoplystHOTEL KIRSTINE ApSTidligere bransje: Hoteller. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2007StiftelseB. N. HOLDING NÆSTVED ApSB. N. HOLDING NÆSTVED ApS stiftes i bransjen uoplyst. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: HotellerHOTEL KIRSTINE ApSTidligere bransje: Hoteller med restauration. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 1998Regnskap for 1998 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortHOTEL KIRSTINE ApSHOTEL KIRSTINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 1993Bo Gorm Ellersgaard Nielsen forlater styretVINHUSET, SLAGELSE A/SBo Gorm Ellersgaard Nielsen forlater styret for VINHUSET, SLAGELSE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. oktober 1992Nytt navn: HOTEL KIRSTINE ApSApS KBUS 38 NR. 2465ApS KBUS 38 NR. 2465 skifter navn til HOTEL KIRSTINE ApS. Bo Gorm Ellersgaard Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere