29. januarOverskudd på DKK 36.604 Human Booster ApSHuman Booster ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Hammer Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarUnderskudd på DKK 7.943 Hammer Boost ApSHammer Boost ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Hammer Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023 · food-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktionerDencon Foods importerer og distribuerer kød fra det meste af verden til detail- og foodservicemarkederne i Danmark og Finland Bo Hammer Aagesen er udtrådt af bestyrelsen hos Eliza Chokolade ApS. Les artikkel
23. november 2023Bo Hammer Aagesen forlater styretELIZA CHOKOLADE ApSBo Hammer Aagesen forlater styret for ELIZA CHOKOLADE ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. september 2023Lars Secher Foged Andersen blir med i ledelsenELIZA CHOKOLADE ApSLars Secher Foged Andersen erstatter Helle Leth Reinevald i ledelsen for ELIZA CHOKOLADE ApS etter en periode på 2 år. Bo Hammer Aagesen er medlem av styret.Se mere
31. juli 2023Louise Byg Kongsholm forlater styretELIZA CHOKOLADE ApSLouise Byg Kongsholm forlater styret for ELIZA CHOKOLADE ApS etter en periode på 12 måneder. Bo Hammer Aagesen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 7,4 mio.ELIZA CHOKOLADE ApSELIZA CHOKOLADE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Hammer Aagesen er medlem av styret.Se mere
29. mars 2023Underskudd på DKK 20.675 Hammer Boost ApSHammer Boost ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Hammer Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023Underskudd på DKK 78.212 Human Booster ApSHuman Booster ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Hammer Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2022 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerEliza Chokolade ApS Bo Hammer Aagesen og Louise Byg Kongsholm er indtrådt i bestyrelsen hos Eliza Chokolade ApS (kilde: Les artikkel
12. august 2022Bo Hammer Aagesen blir med i styretELIZA CHOKOLADE ApSBo Hammer Aagesen blir med i styret for ELIZA CHOKOLADE ApS.Se mere
11. juli 2022Endring i eierkretsenDoing Zero ApSBo Hammer Aagesen er ikke lenger registrert som reell eier av Doing Zero ApS.Se mere
27. januar 2022StiftelseHuman Booster ApSHuman Booster ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Bo Hammer Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2022StiftelseDoing Zero ApSDoing Zero ApS stiftes i bransjen fremstilling af øl. Bo Hammer Aagesen eier 20% av virksomheten.Se mere
2. januar 2022Bo Hammer Aagesen blir med i ledelsenHammer Boost ApSBo Hammer Aagesen blir med i ledelsen for Hammer Boost ApS.Se mere
2. januar 2022Ny status NORMALHammer Boost ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Bo Hammer Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2021StiftelseHammer Boost ApSHammer Boost ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Bo Hammer Aagesen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. september 2021Bo Hammer Aagesen forlater styretBEIERSDORF A/SBo Hammer Aagesen forlater styret for BEIERSDORF A/S etter en periode på 5 år.Se mere
4. juni 2021Overskudd på DKK 16 mio.BEIERSDORF A/SBEIERSDORF A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Hammer Aagesen er medlem av styret.Se mere
11. mars 2021 · DagligvarehandlenMærkevareleverandørerne har sammensat sin nye bestyrelseBo Hammer AagesenLes artikkel