28. augustOverskudd på DKK 146.233 NÆRUM CYKLER af 2016 ApSNÆRUM CYKLER af 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Holm Hansen er medlem av styret.Se mere
1. juniOverskudd på DKK 593.077 Airlog Group Holding ApSAirlog Group Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Holm Hansen er styreleder.Se mere
1. juniOverskudd på DKK 837.753 AIRLOG GROUP DENMARK A/SAIRLOG GROUP DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Holm Hansen er styreleder.Se mere
22. februarUnderskudd på DKK 8.294 LOCA INVEST ApSLOCA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Bo Holm Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januarUffe Dreiser forlater styretRønnebær Alle 110-2-6 ApSUffe Dreiser forlater styret for Rønnebær Alle 110-2-6 ApS etter en periode på 5 år. Bo Holm Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. januarUffe Dreiser forlater styretHaderslevvej 25 ApSUffe Dreiser forlater styret for Haderslevvej 25 ApS etter en periode på 5 år. Bo Holm Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. januarUffe Dreiser forlater styretHaderslevvej 27 ApSUffe Dreiser forlater styret for Haderslevvej 27 ApS etter en periode på 5 år. Bo Holm Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. januarAnders Rosenbjerg Hansen blir med i styretCinemabyen ApSAnders Rosenbjerg Hansen erstatter Uffe Dreiser i styret for Cinemabyen ApS etter en periode på 5 år. Bo Holm Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. januarUffe Dreiser forlater ledelsenRønnebær Alle 110-2-6 ApSUffe Dreiser forlater ledelsen for Rønnebær Alle 110-2-6 ApS etter en periode på 4 år. Bo Holm Hansen er medlem av styret.Se mere
23. januarUffe Dreiser forlater ledelsenHaderslevvej 27 ApSUffe Dreiser forlater ledelsen for Haderslevvej 27 ApS etter en periode på 4 år. Bo Holm Hansen er medlem av styret.Se mere
23. januarUffe Dreiser forlater ledelsenCinemabyen ApSUffe Dreiser forlater ledelsen for Cinemabyen ApS etter en periode på 4 år. Bo Holm Hansen er medlem av styret.Se mere
23. januarUffe Dreiser forlater ledelsenInvestorholding Cinemabyen I ApSUffe Dreiser forlater ledelsen for Investorholding Cinemabyen I ApS etter en periode på 6 år. Bo Holm Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januarUffe Dreiser forlater ledelsenHaderslevvej 25 ApSUffe Dreiser forlater ledelsen for Haderslevvej 25 ApS etter en periode på 4 år. Bo Holm Hansen er medlem av styret.Se mere
28. desember 2023Underskudd på DKK 5.321 INVEST-CO HELSINGØR APSINVEST-CO HELSINGØR APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Bo Holm Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Overskudd på DKK 5,1 mio.CCPARTNERS ApSCCPARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Bo Holm Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Overskudd på DKK 11 mio.CCP Holding 2016 ApSCCP Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Bo Holm Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Overskudd på DKK 635 CCP Administration A/SCCP Administration A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Bo Holm Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Underskudd på DKK 6.189 Frejas Have Komplementar ApSFrejas Have Komplementar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Bo Holm Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2023Underskudd på DKK 538.986 FREJAS HAVE BIRKERØD P/SFREJAS HAVE BIRKERØD P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Bo Holm Hansen er styreleder.Se mere
27. desember 2023Underskudd på DKK 273.448 Klitvej 1 ApSKlitvej 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. mai 2022 til 30. juni. Bo Holm Hansen er medlem af ledelsen.Se mere