20. juli 2023Bo Kyllesbech Jensen forlater styretAKTIV INVEST PARTNER P/SBo Kyllesbech Jensen forlater styret for AKTIV INVEST PARTNER P/S etter en periode på 4 år.Se mere
22. april 2023Underskudd på DKK 52.645 AKTIV INVEST PARTNER P/SAKTIV INVEST PARTNER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Kyllesbech Jensen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 34.479 AKTIV INVEST PARTNER P/SAKTIV INVEST PARTNER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Kyllesbech Jensen er medlem av styret.Se mere
28. mars 2021Overskudd på DKK 5.656 AKTIV INVEST PARTNER P/SAKTIV INVEST PARTNER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Kyllesbech Jensen er medlem av styret.Se mere
25. august 2020Overskudd på DKK 157.340 AKTIV INVEST PARTNER P/SAKTIV INVEST PARTNER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bo Kyllesbech Jensen er medlem av styret.Se mere
15. august 2019Ny selskapsform Kommanditaktieselskab/PartnerselskabAKTIV INVEST PARTNER P/SAKTIV INVEST PARTNER A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til AKTIV INVEST PARTNER P/S. Bo Kyllesbech Jensen er medlem av styret.Se mere
12. juli 2019Bo Kyllesbech Jensen blir med i styretAKTIV INVEST PARTNER A/SBo Kyllesbech Jensen blir med i styret for AKTIV INVEST PARTNER A/S.Se mere
12. juli 2019Ny selskapsform AktieselskabAKTIV INVEST PARTNER A/SAKTIV INVEST PARTNER ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til AKTIV INVEST PARTNER A/S. Bo Kyllesbech Jensen er medlem av styret.Se mere