25. marsOverskudd på DKK 589.141 KOATEK EJENDOMME ApSKOATEK EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 15 mio.Metallum Holding ApSMetallum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 15 mio.KOATEK A/SKOATEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
11. marsOverskudd på DKK 2,0 mio.KOATEK HOLDING ApSKOATEK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Marup Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2023Underskudd på DKK 4,8 mio.KOATEK HOLDING ApSKOATEK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Marup Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2023Overskudd på DKK 677.517 KOATEK EJENDOMME ApSKOATEK EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
10. februar 2023Overskudd på DKK 16 mio.KOATEK A/SKOATEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
10. februar 2023Overskudd på DKK 16 mio.Metallum Holding ApSMetallum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeKOATEK EJENDOMME ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
18. februar 2022Overskudd på DKK 8,8 mio.KOATEK HOLDING ApSKOATEK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Marup Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2022Overskudd på DKK 15 mio.KOATEK A/SKOATEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
10. februar 2022Overskudd på DKK 742.065 KOATEK EJENDOMME ApSKOATEK EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
10. februar 2022Overskudd på DKK 9,2 mio.Metallum Holding ApSMetallum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2021Jeanette Hangaard Thielfoldt forlater styretKOATEK EJENDOMME ApSJeanette Hangaard Thielfoldt forlater styret for KOATEK EJENDOMME ApS etter en periode på 2 år. Bo Marup Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mars 2021Jeanette Hangaard Thielfoldt forlater styretKOATEK A/SJeanette Hangaard Thielfoldt forlater styret for KOATEK A/S etter en periode på 2 år. Bo Marup Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mars 2021Jeanette Hangaard Thielfoldt forlater styretMetallum Holding ApSJeanette Hangaard Thielfoldt forlater styret for Metallum Holding ApS etter en periode på 2 år. Bo Marup Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. februar 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.KOATEK HOLDING ApSKOATEK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Marup Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2021AdresseendringKOATEK HOLDING ApSKOATEK HOLDING ApS flytter til ny adresse i Jægerspris. Bo Marup Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 680.595 KOATEK EJENDOMME ApSKOATEK EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 4,1 mio.Metallum Holding ApSMetallum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Marup Olsen er medlem av styret.Se mere