27. mars 2020Bo Michael Jensen forlater styretTORBEN ENGGAARD HOLDING A/SBo Michael Jensen forlater styret for TORBEN ENGGAARD HOLDING A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
27. mars 2020Bo Michael Jensen forlater styretT. E. GRUPPEN A/SBo Michael Jensen forlater styret for T. E. GRUPPEN A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
11. september 2019Overskudd på DKK 20 mio.T. E. GRUPPEN A/ST. E. GRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Bo Michael Jensen er styreleder.Se mere
11. september 2019Overskudd på DKK 20 mio.TORBEN ENGGAARD HOLDING A/STORBEN ENGGAARD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Bo Michael Jensen er styreleder.Se mere
6. september 2019Bo Michael Jensen blir med i styretTORBEN ENGGAARD HOLDING A/SBo Michael Jensen blir med i styret for TORBEN ENGGAARD HOLDING A/S.Se mere
6. september 2019Bo Michael Jensen blir med i styretT. E. GRUPPEN A/SBo Michael Jensen blir med i styret for T. E. GRUPPEN A/S.Se mere