EJENDOMSSELSKABET STEINWEG, SUHL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Mikael Liebmann Jørgensen er medlem af ledelsen.
Lasse Hardenberg erstatter Povl Nielsen som styreleder hos AgroVertic ApS etter en periode på 10 måneder. Bo Mikael Liebmann Jørgensen eier 42,5% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET STEINWEG, SUHL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Mikael Liebmann Jørgensen er medlem af ledelsen.