30. septemberKim Magnus Dupont Urick slutter som adm. direktørRYVANGS ALLÉ 91 A/SKim Magnus Dupont Urick slutter som adm. direktør i RYVANGS ALLÉ 91 A/S. Bo Pierre Lundgren eier 66,7% av virksomheten.Se mere
30. septemberKim Magnus Dupont Urick forlater styretRYVANGS ALLÉ 91 A/SKim Magnus Dupont Urick forlater styret for RYVANGS ALLÉ 91 A/S etter en periode på 5 måneder. Bo Pierre Lundgren eier 66,7% av virksomheten.Se mere
21. augustRegnskap for 2023 omgjortRYVANGS ALLÉ 91 A/SRYVANGS ALLÉ 91 A/S gjør om regnskapet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Bo Pierre Lundgren eier 66,7% av virksomheten.Se mere
8. juliNy status UNDER KONKURSBO LUNDGREEN ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Bo Pierre Lundgren eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juliJenneth Lakot Lundgren forlater styretRYVANGS ALLÉ 91 A/SJenneth Lakot Lundgren forlater styret for RYVANGS ALLÉ 91 A/S etter en periode på 2 måneder. Bo Pierre Lundgren eier 66,7% av virksomheten.Se mere
7. maiBo Pierre Lundgren forlater ledelsenBO LUNDGREEN ApSBo Pierre Lundgren forlater ledelsen for BO LUNDGREEN ApS etter en periode på 27 år.Se mere
7. maiNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGBO LUNDGREEN ApSTidligere status: Normal. Bo Pierre Lundgren eier 100% av virksomheten.Se mere
26. aprilNye navn i styretRYVANGS ALLÉ 91 A/S3 nye medlemmer blir med i styret for RYVANGS ALLÉ 91 A/S. Bo Pierre Lundgren eier 66,7% av virksomheten.Se mere
26. aprilKim Magnus Dupont Urick blir adm. direktørRYVANGS ALLÉ 91 A/SKim Magnus Dupont Urick blir adm. direktør i RYVANGS ALLÉ 91 A/S. Bo Pierre Lundgren eier 66,7% av virksomheten.Se mere
27. marsFlere forlater styretRYVANGS ALLÉ 91 A/S2 medlemmer forlater styret for RYVANGS ALLÉ 91 A/S. Bo Pierre Lundgren eier 66,7% av virksomheten.Se mere
1. september 2023Flere forlater styretBO LUNDGREEN ApS2 medlemmer forlater styret for BO LUNDGREEN ApS. Bo Pierre Lundgren er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra direktioner og bestyrelserD & N A/S Bo Pierre Lundgren er udtrådt af bestyrelsen hos D & N A/S (kilde: Les artikkel
22. juni 2023Bo Pierre Lundgren slutter som adm. direktørRYVANGS ALLÉ 91 A/SBo Pierre Lundgren slutter som adm. direktør i RYVANGS ALLÉ 91 A/S.Se mere
26. april 2023Bo Pierre Lundgren forlater styretD & N A/SBo Pierre Lundgren forlater styret for D & N A/S etter en periode på 17 år.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.D & N A/SD & N A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Bo Pierre Lundgren er medlem av styret.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 159.197 RYVANGS ALLÉ 91 A/SRYVANGS ALLÉ 91 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Bo Pierre Lundgren er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 410.818 BO LUNDGREEN ApSBO LUNDGREEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Bo Pierre Lundgren er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023Nye navn i styretBO LUNDGREEN ApS2 nye medlemmer blir med i styret for BO LUNDGREEN ApS. Bo Pierre Lundgren er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2022 · Dagbladet LicitationenÆndringer i bestyrelser og direktion - uge 36D & N A/S Bjarne Vig Jørgensen er indtrådt i direktionen hos D & N A/S i stedet for Bo Pierre Lundgren. Les artikkel
30. august 2022Nye navn i styretD & N A/S2 nye medlemmer blir med i styret for D & N A/S. Bo Pierre Lundgren er fortsatt styremedlem.Se mere