27. septemberEndring i eierkretsenTOPTEAM ApSMartin Düring Lausen er ikke lenger registrert som reell eier av TOPTEAM ApS. Bo Prangsgaard er styreleder.Se mere
31. augustBruno Villadsen blir med i ledelsenTOPTEAM ApSBruno Villadsen erstatter Martin Düring Lausen i ledelsen for TOPTEAM ApS etter en periode på 8 år. Bo Prangsgaard er styreleder.Se mere
19. augustUnderskudd på DKK 206.464 INTEGRA CONSULT A/SINTEGRA CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Bo Prangsgaard er styreleder.Se mere
30. maiOverskudd på DKK 151.137 KRILIMA HOLDING ApSKRILIMA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Prangsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. maiOverskudd på DKK 811.469 TOPTEAM ApSTOPTEAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Prangsgaard er styreleder.Se mere
14. maiOverskudd på DKK 4,9 mio.KLIMADAN HOLDING A/SKLIMADAN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Prangsgaard er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 4,6 mio.Klimadan A/SKlimadan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Prangsgaard er styreleder.Se mere
1. aprilBo Prangsgaard blir med i styretTOPTEAM ApSBo Prangsgaard blir med i styret for TOPTEAM ApS.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 2.712 I-KLIMA A/SI-KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Bo Prangsgaard er styreleder.Se mere
8. desember 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.LG MONTAGE A/SLG MONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Bo Prangsgaard er medlem av styret.Se mere
7. september 2023Overskudd på DKK 258.553 INTEGRA CONSULT A/SINTEGRA CONSULT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Bo Prangsgaard er styreleder.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 6,4 mio.KLIMADAN HOLDING A/SKLIMADAN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Prangsgaard er medlem av styret.Se mere
29. mai 2023ProduktionslederKlimadan A/S · Ikast-BrandeKlimadan A/S søger ny medarbejder i Ikast-Brande på fuld tid. Kontaktperson: Morten Madsen, Direktør. Bo Prangsgaard er styreleder.Se jobopslag
29. april 2023ProduktionslederKlimadan A/S · Ikast-BrandeKlimadan A/S søger ny medarbejder i Ikast-Brande på fuld tid. Kontaktperson: Morten Madsen, Direktør. Bo Prangsgaard er styreleder.Se jobopslag
25. april 2023Overskudd på DKK 70.192 KRILIMA HOLDING ApSKRILIMA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Prangsgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. mars 2023ProduktionslederKlimadan A/S · Ikast-BrandeKlimadan A/S søger ny medarbejder i Ikast-Brande på fuld tid. Kontaktperson: Morten Madsen, Direktør. Bo Prangsgaard er styreleder.Se jobopslag
20. mars 2023Overskudd på DKK 6,1 mio.Klimadan A/SKlimadan A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Prangsgaard er styreleder.Se mere
3. januar 2023Underskudd på DKK 70.222 I-KLIMA A/SI-KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Bo Prangsgaard er styreleder.Se mere
29. november 2022Underskudd på DKK 739.467 LG MONTAGE A/SLG MONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Bo Prangsgaard er medlem av styret.Se mere
11. august 2022Johnny Øland blir med i styretI-KLIMA A/SJohnny Øland blir med i styret for I-KLIMA A/S. Bo Prangsgaard er fortsatt styreleder.Se mere