1. juniEndring i eierkretsenINGENIØRFIRMAET J&P ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av INGENIØRFIRMAET J&P ApS. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. maiStiftelseBo Ringdahl Holding ApSBo Ringdahl Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februarOverskudd på DKK 1,0 mio.Mikkel J Holding ApSMikkel J Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februarOverskudd på DKK 1,0 mio.INGENIØRFIRMAET J&P ApSINGENIØRFIRMAET J&P ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.INGENIØRFIRMAET J&P ApSINGENIØRFIRMAET J&P ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.Mikkel J Holding ApSMikkel J Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juli 2022AdresseendringINGENIØRFIRMAET J&P ApSINGENIØRFIRMAET J&P ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2021Overskudd på DKK 2,4 mio.Mikkel J Holding ApSMikkel J Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2021Overskudd på DKK 2,4 mio.INGENIØRFIRMAET J&P ApSINGENIØRFIRMAET J&P ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2021Bo Ringdahl Jensen forlater styretKvistholm Mor Barn ApSBo Ringdahl Jensen forlater styret for Kvistholm Mor Barn ApS etter en periode på 2 år.Se mere
3. mai 2021Underskudd på DKK 3.999 Kvistholm Mor Barn ApSKvistholm Mor Barn ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Ringdahl Jensen er styreleder.Se mere
22. desember 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.INGENIØRFIRMAET J&P ApSINGENIØRFIRMAET J&P ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.Mikkel J Holding ApSMikkel J Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars til 30. september. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2020Underskudd på DKK 44.514 Kvistholm Mor Barn ApSKvistholm Mor Barn ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. oktober 2018 til 31. desember 2019. Bo Ringdahl Jensen er styreleder.Se mere
20. mars 2020StiftelseMikkel J Holding ApSMikkel J Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Overskudd på DKK 1,3 mio.INGENIØRFIRMAET J&P ApSINGENIØRFIRMAET J&P ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019AdresseendringKvistholm Mor Barn ApSKvistholm Mor Barn ApS flytter til ny adresse i Vig. Bo Ringdahl Jensen er styreleder.Se mere
20. mars 2019Bo Ringdahl Jensen blir med i styretKvistholm Mor Barn ApSBo Ringdahl Jensen blir med i styret for Kvistholm Mor Barn ApS.Se mere
19. november 2018Overskudd på DKK 532.255 INGENIØRFIRMAET J&P ApSINGENIØRFIRMAET J&P ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2018Overskudd på DKK 271.346 INGENIØRFIRMAET J&P ApSINGENIØRFIRMAET J&P ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Bo Ringdahl Jensen er medlem af ledelsen.Se mere