2. septemberUnderskudd på DKK 10.687 RISKLINE ApSRISKLINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Tarnø er medlem av styret.Se mere
18. juliOverskudd på DKK 727.118 Payback Danmark ApSPayback Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 659.171 CKT Consulting ApSCKT Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Tarnø er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juniUnderskudd på DKK 57.714 EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApSEUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Tarnø er medlem av styret.Se mere
10. aprilClaudine Keh Tarnø blir med i ledelsenM.V. LARSEN HOLDING ApSClaudine Keh Tarnø erstatter Bo Tarnø i ledelsen for M.V. LARSEN HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
31. desember 2023Endring i eierkretsenPayback Danmark ApS4 personer endrer deres reelle eierskab av Payback Danmark ApS. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
29. juli 2023Overskudd på DKK 931.297 Payback Danmark ApSPayback Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 375.240 EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApSEUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Tarnø er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Endring i eierkretsenM.V. LARSEN HOLDING ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av M.V. LARSEN HOLDING ApS. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Underskudd på DKK 5.002 M.V. LARSEN HOLDING ApSM.V. LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 261.660 CKT Consulting ApSCKT Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Tarnø er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 963.580 RISKLINE ApSRISKLINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Tarnø er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2022AdresseendringPayback Danmark ApSPayback Danmark ApS flytter fra Bjæverskov til Holbæk. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2022Underskudd på DKK 297.223 Payback Danmark ApSPayback Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 88.391 CKT Consulting ApSCKT Consulting ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Tarnø er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 8.042 M.V. LARSEN HOLDING ApSM.V. LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.EUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApSEUROPEAN SECURITY INSTITUTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Tarnø er medlem av styret.Se mere
26. april 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.RISKLINE ApSRISKLINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Tarnø er medlem av styret.Se mere
15. november 2021Endring i eierkretsenPayback Danmark ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Payback Danmark ApS. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
27. juli 2021Underskudd på DKK 160.980 Payback Danmark ApSPayback Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere