15. desember 2002Bo Troels-Smith forlater ledelsenKRUSE WINE IMPORT LTD. A/SBo Troels-Smith forlater ledelsen for KRUSE WINE IMPORT LTD. A/S etter en periode på 18 år.Se mere
28. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortKRUSE WINE IMPORT LTD. A/SKRUSE WINE IMPORT LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortKRUSE WINE IMPORT LTD. A/SKRUSE WINE IMPORT LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortKRUSE WINE IMPORT LTD. A/SKRUSE WINE IMPORT LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1999AdresseendringKRUSE WINE IMPORT LTD. A/SKRUSE WINE IMPORT LTD. A/S flytter fra Brøndby til Ballerup. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortKRUSE WINE IMPORT LTD. A/SKRUSE WINE IMPORT LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortKRUSE WINE IMPORT LTD. A/SKRUSE WINE IMPORT LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortKRUSE WINE IMPORT LTD. A/SKRUSE WINE IMPORT LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortKRUSE WINE IMPORT LTD. A/SKRUSE WINE IMPORT LTD. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 1993Nytt navn: KRUSE WINE IMPORT LTD. A/SBØGGILD & SMITH A/SBØGGILD & SMITH A/S skifter navn til KRUSE WINE IMPORT LTD. A/S. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 1993Jørn Qviste forlater styretBØGGILD & SMITH A/SJørn Qviste forlater styret for BØGGILD & SMITH A/S etter en periode på 8 år. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 1992Bo Troels-Smith forlater ledelsenSTUTTERI KIRSELUND ApSBo Troels-Smith forlater ledelsen for STUTTERI KIRSELUND ApS etter en periode på 7 år.Se mere
19. februar 1992Flere forlater styretBØGGILD & SMITH A/S5 medlemmer forlater styret for BØGGILD & SMITH A/S. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 1991Svend Aage Schaadt forlater styretBØGGILD & SMITH A/SSvend Aage Schaadt forlater styret for BØGGILD & SMITH A/S etter en periode på 6 år. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1990Birgit Lund forlater styretBØGGILD & SMITH A/SBirgit Lund forlater styret for BØGGILD & SMITH A/S etter en periode på 5 år. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1990Peter Andreas Bøggild forlater ledelsenBØGGILD & SMITH A/SPeter Andreas Bøggild forlater ledelsen for BØGGILD & SMITH A/S etter en periode på 5 år. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 1985StiftelseSTUTTERI KIRSELUND ApSSTUTTERI KIRSELUND ApS stiftes i bransjen engroshandel med helsekostprodukter. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 1985StiftelseBØGGILD & SMITH A/SBØGGILD & SMITH A/S stiftes i bransjen engroshandel med vin og spiritus. Bo Troels-Smith er medlem af ledelsen.Se mere