23. november 2023Underskudd på DKK 50.653 Grill House Foods ApSGrill House Foods ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Bob Mounzer eier 25% av virksomheten.Se mere
23. november 2023Overskudd på DKK 194.492 Shawarma Grill House No. 1 af 1980 ApSShawarma Grill House No. 1 af 1980 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2023Overskudd på DKK 36.363 ART HOLDING ApSART HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 147.303 Shawarma Grill House No. 1 af 1980 ApSShawarma Grill House No. 1 af 1980 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 2.733 ART HOLDING ApSART HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 8.236 Grill House Foods ApSGrill House Foods ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2021 til 30. april. Bob Mounzer eier 25% av virksomheten.Se mere
20. oktober 2021Overskudd på DKK 7.131 ART HOLDING ApSART HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021Overskudd på DKK 290.810 Shawarma Grill House No. 1 af 1980 ApSShawarma Grill House No. 1 af 1980 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021AdresseendringART HOLDING ApSART HOLDING ApS flytter til ny adresse i Hellerup. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2021Hussein Hassib Chahrour blir med i ledelsenSHAWARMA 2 ApSHussein Hassib Chahrour erstatter Bob Mounzer i ledelsen for SHAWARMA 2 ApS etter en periode på 8 år.Se mere
7. juli 2021Endring i eierkretsenSHAWARMA 2 ApSBob Mounzer er ikke lenger registrert som reell eier av SHAWARMA 2 ApS.Se mere
13. april 2021Arfan Ahmad El Mounzer blir med i ledelsenGrill House Foods ApSArfan Ahmad El Mounzer erstatter Daniel Hadi El Mounzer i ledelsen for Grill House Foods ApS etter en periode på 4 uker. Bob Mounzer eier 25% av virksomheten.Se mere
19. mars 2021StiftelseGrill House Foods ApSGrill House Foods ApS stiftes i bransjen specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. Bob Mounzer eier 25% av virksomheten.Se mere
12. februar 2021Underskudd på DKK 98.370 SHAWARMA 2 ApSSHAWARMA 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april 2020. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Overskudd på DKK 74.397 ART HOLDING ApSART HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april 2020. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2021Regnskap for 2020 omgjortShawarma Grill House No. 1 af 1980 ApSShawarma Grill House No. 1 af 1980 ApS gjør om regnskapet for perioden 1. mai 2019 til 30. april 2020. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2019Underskudd på DKK 42.082 ART HOLDING ApSART HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2019Underskudd på DKK 110.427 SHAWARMA 2 ApSSHAWARMA 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2019Overskudd på DKK 201.668 Shawarma Grill House No. 1 af 1980 ApSShawarma Grill House No. 1 af 1980 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2019Nytt navn: Shawarma Grill House No. 1 af 1980 ApSSHAWARMA ApSSHAWARMA ApS skifter navn til Shawarma Grill House No. 1 af 1980 ApS. Bob Mounzer er medlem af ledelsen.Se mere