7. august 2020Bodil Andersen forlater styretBENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApSBodil Andersen forlater styret for BENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
20. august 2019Overskudd på DKK 63.799 BENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApSBENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
29. august 2018Overskudd på DKK 29.977 BENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApSBENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
9. november 2017Overskudd på DKK 295.042 BENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApSBENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2016Underskudd på DKK 50.157 BENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApSBENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2016Bodil Andersen blir med i styretBENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApSBodil Andersen blir med i styret for BENT ANDERSEN SILKEBORG HOLDING ApS.Se mere
3. august 2004Bodil Andersen forlater styretTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/SBodil Andersen forlater styret for TØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S etter en periode på 14 år.Se mere
29. juli 2004Regnskap for 2004 offentligjortTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
7. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
7. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
10. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
9. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
25. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
11. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
5. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
14. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere
19. august 1991Bjarne Weihrauch forlater styretTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/SBjarne Weihrauch forlater styret for TØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S etter en periode på 1 år. Bodil Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 1990StiftelseTØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/STØMRERFIRMA BENT ANDERSEN. SILKEBORG A/S stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Bodil Andersen er medlem av styret.Se mere