JKA THORUPLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Bodil Clara Teil Johansen eier 45% av virksomheten.
GARTNERIET THORUPLUND A/S. FRAUGDE offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Bodil Clara Teil Johansen er adm. direktør i virksomheten.
Søren Flink Madsen erstatter Morten Tofte Liisborg i styret for GARTNERIET THORUPLUND A/S. FRAUGDE etter en periode på 12 år. Bodil Clara Teil Johansen er adm. direktør i virksomheten.
JKA THORUPLUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Bodil Clara Teil Johansen eier 45% av virksomheten.
GARTNERIET THORUPLUND A/S. FRAUGDE offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august. Bodil Clara Teil Johansen er adm. direktør i virksomheten.
GARTNERIET THORUPLUND A/S. FRAUGDE offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august. Bodil Clara Teil Johansen er adm. direktør i virksomheten.