14. september 2016Bodil Godske Toft-Petersen forlater ledelsenLAGO VISTA HOLDING ApSBodil Godske Toft-Petersen forlater ledelsen for LAGO VISTA HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
1. juni 2016Underskudd på DKK 8.301 LAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2015Overskudd på DKK 7.853 LAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2014Overskudd på DKK 14.581 LAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2013Overskudd på DKK 956 LAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortLAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2012AdresseendringLAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS flytter fra Aalborg SØ til Storvorde. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortLAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortLAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortLAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortLAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 31. desember 2007. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2008StiftelseLAGO VISTA HOLDING ApSLAGO VISTA HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Bodil Godske Toft-Petersen er medlem af ledelsen.Se mere