AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bodil Kristensen er medlem av styret.
AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bodil Kristensen er medlem av styret.
AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bodil Kristensen er medlem av styret.
AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bodil Kristensen er medlem av styret.
AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bodil Kristensen er medlem av styret.
AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Bodil Kristensen er medlem av styret.
Bent Jensen erstatter Leif Thomsen som styreleder hos AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S etter en periode på 5 år. Bodil Kristensen er fortsatt styremedlem.
AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bodil Kristensen er medlem av styret.
AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bodil Kristensen er medlem av styret.
AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bodil Kristensen er medlem av styret.
AARS TØMRER- & SNEDKERFIRMA LEIF THOMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bodil Kristensen er medlem av styret.