2. januar 2006Bodil Marie Eriksen forlater ledelsenE.E. AF 1/4 1997 ApSBodil Marie Eriksen forlater ledelsen for E.E. AF 1/4 1997 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
9. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortE.E. AF 1/4 1997 ApSE.E. AF 1/4 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bodil Marie Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortE.E. AF 1/4 1997 ApSE.E. AF 1/4 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bodil Marie Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortE.E. AF 1/4 1997 ApSE.E. AF 1/4 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bodil Marie Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortE.E. AF 1/4 1997 ApSE.E. AF 1/4 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bodil Marie Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortE.E. AF 1/4 1997 ApSE.E. AF 1/4 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bodil Marie Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortE.E. AF 1/4 1997 ApSE.E. AF 1/4 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bodil Marie Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 1999Ejgil Ingemann Eriksen forlater ledelsenE.E. AF 1/4 1997 ApSEjgil Ingemann Eriksen forlater ledelsen for E.E. AF 1/4 1997 ApS etter en periode på 24 år. Bodil Marie Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortE.E. AF 1/4 1997 ApSE.E. AF 1/4 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bodil Marie Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 1999Bodil Marie Eriksen blir med i ledelsenE.E. AF 1/4 1997 ApSBodil Marie Eriksen blir med i ledelsen for E.E. AF 1/4 1997 ApS.Se mere