6. september 2016Bodil Springborg forlater ledelsenSPRINGBORG HOLDING ApSBodil Springborg forlater ledelsen for SPRINGBORG HOLDING ApS etter en periode på 15 år.Se mere
3. september 2015Overskudd på DKK 210.318 SPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2014Overskudd på DKK 247.098 SPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2013Overskudd på DKK 64.695 SPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberSPRINGBORG HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2012Overskudd på DKK 47.062 SPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2011AdresseendringSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS flytter fra Sindal til Bindslev. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2006Bodil Springborg forlater styretDAN-WOOD HOUSES A/SBodil Springborg forlater styret for DAN-WOOD HOUSES A/S etter en periode på 20 år.Se mere
22. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2006Bodil Springborg forlater styretDWH HOLDING A/SBodil Springborg forlater styret for DWH HOLDING A/S etter en periode på 13 år.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2004Bodil Springborg forlater styretDAN-WOOD INTERNATIONAL A/SBodil Springborg forlater styret for DAN-WOOD INTERNATIONAL A/S etter en periode på 3 år.Se mere
25. november 2004Bodil Springborg forlater ledelsenDAN-WOOD INTERNATIONAL A/SBodil Springborg forlater ledelsen for DAN-WOOD INTERNATIONAL A/S etter en periode på 3 år.Se mere
27. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortSPRINGBORG HOLDING ApSSPRINGBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Bodil Springborg er medlem af ledelsen.Se mere