1. februar 2012Carsten Rasmussen blir med i styretSIX PENCE ANNO 2007 ApSCarsten Rasmussen erstatter Boy Huusfeldt Christensen i styret for SIX PENCE ANNO 2007 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. februar 2012Søren Magnus Kjeldsen blir med i ledelsenSIX PENCE ANNO 2007 ApSSøren Magnus Kjeldsen erstatter Boy Huusfeldt Christensen i ledelsen for SIX PENCE ANNO 2007 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
29. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortSIX PENCE ANNO 2007 ApSSIX PENCE ANNO 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Boy Huusfeldt Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortSIX PENCE ANNO 2007 ApSSIX PENCE ANNO 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Boy Huusfeldt Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortSIX PENCE ANNO 2007 ApSSIX PENCE ANNO 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. september 2007 til 31. desember 2008. Boy Huusfeldt Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.SIX PENCE ANNO 2007 ApSTidligere bransje: Værtshuse, bodegaer mv. Boy Huusfeldt Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2007Ny bransje: Værtshuse, bodegaer mv.SIX PENCE ANNO 2007 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Boy Huusfeldt Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2007StiftelseSIX PENCE ANNO 2007 ApSSIX PENCE ANNO 2007 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Boy Huusfeldt Christensen er medlem af ledelsen.Se mere