26. mars 2002Brian Aagesen forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET BYGMARKEN 3, FARUM ApSBrian Aagesen forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET BYGMARKEN 3, FARUM ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. mars 2002Brian Aagesen forlater ledelsenEBA OLIETANKE ApSBrian Aagesen forlater ledelsen for EBA OLIETANKE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. februar 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGEBA OLIETANKE ApSTidligere status: Normal. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2002Brian Aagesen forlater styretWITEC - EBA A/SBrian Aagesen forlater styret for WITEC - EBA A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
17. oktober 2001AdresseendringWITEC - EBA A/SWITEC - EBA A/S flytter fra Roskilde til Holbæk. Brian Aagesen er medlem av styret.Se mere
19. september 2001Brian Aagesen forlater ledelsenD LINE PRODUCTION A/SBrian Aagesen forlater ledelsen for D LINE PRODUCTION A/S etter en periode på 2 år.Se mere
19. juli 2001AdresseendringWITEC - EBA A/SWITEC - EBA A/S flytter fra København K til Roskilde. Brian Aagesen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortD LINE PRODUCTION A/SD LINE PRODUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2001Brian Aagesen blir med i styretWITEC - EBA A/SBrian Aagesen blir med i styret for WITEC - EBA A/S.Se mere
2. april 2001Kjell Trøst Nielsen blir med i ledelsenWITEC - EBA A/SKjell Trøst Nielsen erstatter Steen Schierbeck i ledelsen for WITEC - EBA A/S etter en periode på 3 måneder. Brian Aagesen er medlem av styret.Se mere
2. april 2001Nytt navn: WITEC - EBA A/SSCSK 3353 A/SSCSK 3353 A/S skifter navn til WITEC - EBA A/S. Brian Aagesen er medlem av styret.Se mere
7. mars 2001Hans Christian Petersen blir med i styretD LINE PRODUCTION A/SHans Christian Petersen blir med i styret for D LINE PRODUCTION A/S. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2001Søren Lundhus Kjeldsen forlater styretD LINE PRODUCTION A/SSøren Lundhus Kjeldsen forlater styret for D LINE PRODUCTION A/S etter en periode på 2 år. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortEBA OLIETANKE ApSEBA OLIETANKE ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. desember 1999 til 30. september. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortEJENDOMSSELSKABET BYGMARKEN 3, FARUM ApSEJENDOMSSELSKABET BYGMARKEN 3, FARUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. desember 1999 til 30. september. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortD LINE PRODUCTION A/SD LINE PRODUCTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2000Erstatning i styretD LINE PRODUCTION A/S4 endringer i styret for D LINE PRODUCTION A/S. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2000Brian Aagesen blir med i ledelsenD LINE PRODUCTION A/SBrian Aagesen erstatter Finn Christiansen i ledelsen for D LINE PRODUCTION A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. mars 2000Nytt navn: D LINE PRODUCTION A/SFC PRODUKTION A/SFC PRODUKTION A/S skifter navn til D LINE PRODUCTION A/S. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2000Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeEJENDOMSSELSKABET BYGMARKEN 3, FARUM ApSTidligere bransje: Uoplyst. Brian Aagesen er medlem af ledelsen.Se mere