22. mai 2008Brian Doktor Kiel forlater ledelsenSENNA INVEST ApSBrian Doktor Kiel forlater ledelsen for SENNA INVEST ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseSENNA INVEST ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Brian Doktor Kiel er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortSENNA INVEST ApSSENNA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Brian Doktor Kiel er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2007Ny status NORMALSENNA INVEST ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Brian Doktor Kiel er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2007Brian Doktor Kiel forlater styretVIVA PARTNER ApSBrian Doktor Kiel forlater styret for VIVA PARTNER ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. februar 2007Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSENNA INVEST ApSTidligere status: Normal. Brian Doktor Kiel er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2007Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSENNA INVEST ApSTidligere status: Normal. Brian Doktor Kiel er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2006Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGVIVA PARTNER ApSTidligere status: Normal. Brian Doktor Kiel er medlem av styret.Se mere
1. januar 2006Ny bransje: Anden virksomhedsrådgivningSENNA INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Brian Doktor Kiel er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2005Bent Møller forlater styretVIVA PARTNER ApSBent Møller forlater styret for VIVA PARTNER ApS etter en periode på 2 år. Brian Doktor Kiel er fortsatt styremedlem.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortSENNA INVEST ApSSENNA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar 2004 til 30. juni. Brian Doktor Kiel er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortVIVA PARTNER ApSVIVA PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2003 til 30. april. Brian Doktor Kiel er medlem av styret.Se mere
25. mai 2004Ny bransje: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhedVIVA PARTNER ApSTidligere bransje: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Brian Doktor Kiel er medlem av styret.Se mere
1. mars 2004Kim Madsen slutter som adm. direktørSENNA INVEST ApSKim Madsen slutter som adm. direktør i SENNA INVEST ApS. Brian Doktor Kiel er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. mars 2004Brian Doktor Kiel blir med i ledelsenSENNA INVEST ApSBrian Doktor Kiel blir med i ledelsen for SENNA INVEST ApS.Se mere
1. mars 2004AdresseendringSENNA INVEST ApSSENNA INVEST ApS flytter fra København K til København NV. Brian Doktor Kiel er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2004Nytt navn: SENNA INVEST ApSApS KBUS 17 NR. 3169ApS KBUS 17 NR. 3169 skifter navn til SENNA INVEST ApS. Brian Doktor Kiel er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2003Annemette Heller slutter som adm. direktørVIVA PARTNER ApSAnnemette Heller slutter som adm. direktør i VIVA PARTNER ApS. Brian Doktor Kiel er medlem av styret.Se mere
11. november 2003Brian Doktor Kiel blir med i styretVIVA PARTNER ApSBrian Doktor Kiel blir med i styret for VIVA PARTNER ApS.Se mere
11. november 2003AdresseendringVIVA PARTNER ApSVIVA PARTNER ApS flytter fra København K til Frederiksberg. Brian Doktor Kiel er medlem av styret.Se mere