13. augustNy bransje: WebportalerErhvervslokale.dk ApSTidligere bransje: Kombinerede serviceydelser. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. augustNytt navn: Erhvervslokale.dk ApSSelskab cvrnr. 35521682 ApSSelskab cvrnr. 35521682 ApS skifter navn til Erhvervslokale.dk ApS. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 75.957 Pinus Ejendomme ApSPinus Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2023Overskudd på DKK 97.238 Selskab cvrnr. 35521682 ApSSelskab cvrnr. 35521682 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2023Underskudd på DKK 67.801 Stornord ApSStornord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Gregersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. desember 2023Nytt navn: Stornord ApSSTORNORD INVEST ApSSTORNORD INVEST ApS skifter navn til Stornord ApS. Brian Gregersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2023Nytt navn: Selskab cvrnr. 35521682 ApSSTORNORD ApSSTORNORD ApS skifter navn til Selskab cvrnr. 35521682 ApS. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Endring i eierkretsenPinus Ejendomme ApSBrian Gregersen øker sitt reelle eierskap av Pinus Ejendomme ApS.Se mere
8. januar 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.Pinus Ejendomme ApSPinus Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2022Underskudd på DKK 3.613 STORNORD ApSSTORNORD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2022Underskudd på DKK 64.822 STORNORD INVEST ApSSTORNORD INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Brian Gregersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mars 2022Overskudd på DKK 40.402 Pinus Ejendomme ApSPinus Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2021Underskudd på DKK 38.034 STORNORD INVEST ApSSTORNORD INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Brian Gregersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. november 2021Underskudd på DKK 72.087 STORNORD ApSSTORNORD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2021Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommePinus Ejendomme ApSTidligere bransje: Investeringsselskaber. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2021Underskudd på DKK 9.864 Pinus Ejendomme ApSPinus Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2020AdresseendringPinus Ejendomme ApSPinus Ejendomme ApS flytter fra Søborg til Helsinge. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Brian Gregersen blir med i ledelsenPinus Ejendomme ApSBrian Gregersen blir med i ledelsen for Pinus Ejendomme ApS.Se mere
22. desember 2020Endring i eierkretsenPinus Ejendomme ApSBrian Gregersen registrert som reell eier av Pinus Ejendomme ApS.Se mere
22. desember 2020Nytt navn: Pinus Ejendomme ApSEJENDOMSSELSKABET D7 ApSEJENDOMSSELSKABET D7 ApS skifter navn til Pinus Ejendomme ApS. Brian Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere