13. mai · frederiksbergliv.dkKom over stregen: Minus hos Brian Guhle Holding ApS i Frederiksberg er blevet til gevinstLes artikkel
13. maiOverskudd på DKK 558.598 BRIAN GUHLE HOLDING ApSBRIAN GUHLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 428.380 GLARMESTER BERNHARD GUHLE ApSGLARMESTER BERNHARD GUHLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Guhle er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 298.958 Agil Byg ApSAgil Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 98.526 GLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/SGLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Guhle er medlem av styret.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 186.405 Agil Byg ApSAgil Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 778.958 GLARMESTER BERNHARD GUHLE ApSGLARMESTER BERNHARD GUHLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Brian Guhle er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 951.579 BRIAN GUHLE HOLDING ApSBRIAN GUHLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2022Overskudd på DKK 143.803 GLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/SGLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Brian Guhle er medlem av styret.Se mere
7. juni 2022Overskudd på DKK 396.595 GLARMESTER BERNHARD GUHLE ApSGLARMESTER BERNHARD GUHLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Brian Guhle er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juni 2022Overskudd på DKK 268.047 BRIAN GUHLE HOLDING ApSBRIAN GUHLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2022Overskudd på DKK 64.225 Agil Byg ApSAgil Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 88.135 GLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/SGLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Brian Guhle er medlem av styret.Se mere
6. juli 2021Overskudd på DKK 314.799 Agil Byg ApSAgil Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 469.088 GLARMESTER BERNHARD GUHLE ApSGLARMESTER BERNHARD GUHLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Brian Guhle er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juni 2021Underskudd på DKK 307.650 BRIAN GUHLE HOLDING ApSBRIAN GUHLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2020Overskudd på DKK 130.857 GLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/SGLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Brian Guhle er medlem av styret.Se mere
5. november 2020Michael Bruun Sørensen blir med i styretGLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/SMichael Bruun Sørensen erstatter Kim Jimmy Rørdam Andersen i styret for GLARMESTRENES FÆLLESINDKØB A/S etter en periode på 10 år. Brian Guhle er fortsatt styremedlem.Se mere
24. august 2020Underskudd på DKK 58.687 BRIAN GUHLE HOLDING ApSBRIAN GUHLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2020Underskudd på DKK 103.197 Agil Byg ApSAgil Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Brian Guhle er medlem af ledelsen.Se mere