VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Højland Jacobsen er nestleder i styret.
Julius Suppli Benson erstatter Jakob Rosenmejer Larsen i styret for VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET etter en periode på 1 år. Brian Højland Jacobsen er fortsatt nestleder i styret.
VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Brian Højland Jacobsen er nestleder i styret.
VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Brian Højland Jacobsen er nestleder i styret.
Rosalina Rotovnik erstatter Anna Katrine Kongsgaard Sølvsten i styret for VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET etter en periode på 12 måneder. Brian Højland Jacobsen er fortsatt nestleder i styret.
VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Brian Højland Jacobsen er nestleder i styret.
Elise Tangegaard Nyhus erstatter Emilie Elisabeth Kirstein i styret for VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET etter en periode på 5 måneder. Brian Højland Jacobsen er fortsatt nestleder i styret.
VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Brian Højland Jacobsen er nestleder i styret.
Rasmus Holst-Sørensen erstatter Christian Mørk Hansen i styret for VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET etter en periode på 10 år. Brian Højland Jacobsen er fortsatt nestleder i styret.
VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Brian Højland Jacobsen er nestleder i styret.
Pernille Uma Havmand erstatter Peter Filtenborg Staunsbæk i styret for VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET etter en periode på 5 år. Brian Højland Jacobsen er fortsatt nestleder i styret.
Marie Amtkjær Bedsted erstatter Camilla Elisabeth Kallehauge i styret for VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET etter en periode på 11 måneder. Brian Højland Jacobsen er fortsatt nestleder i styret.
Rasmus Johannes Panum Bøttzau erstatter Marie Lautrup i styret for VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET etter en periode på 3 år. Brian Højland Jacobsen er fortsatt nestleder i styret.
Jannik Tønder Gormsen erstatter Jane Johansen i styret for VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE KOLLEGIET etter en periode på 3 år. Brian Højland Jacobsen er fortsatt nestleder i styret.