31. desember 2023Underskudd på DKK 248.584 Mogensens Murerforretning ApSMogensens Murerforretning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2023Underskudd på DKK 674.884 BNC HOLDING ApSBNC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2023Overskudd på DKK 56.236 BNC-BYG ApSBNC-BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Mogensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2023Underskudd på DKK 396.022 SOFFE ApSSOFFE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Brian Mogensen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. januar 2023Endring i eierkretsenSOLATEK A/SBrian Mogensen er ikke lenger registrert som reell eier av SOLATEK A/S.Se mere
16. januar 2023Underskudd på DKK 144.766 Mogensens Murerforretning ApSMogensens Murerforretning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Brian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Underskudd på DKK 76.587 SOFFE ApSSOFFE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Brian Mogensen eier 50% av virksomheten.Se mere
16. januar 2023Underskudd på DKK 246.094 BNC HOLDING ApSBNC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Brian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Underskudd på DKK 97.029 BNC-BYG ApSBNC-BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Brian Mogensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenMogensens Murerforretning ApSBrian Mogensen øker sitt reelle eierskap av Mogensens Murerforretning ApS.Se mere
16. mai 2022Kirsten Mogensen slutter som adm. direktørSOLATEK A/SKirsten Mogensen slutter som adm. direktør i SOLATEK A/S. Brian Mogensen eier 15% av virksomheten.Se mere
16. mai 2022Flere forlater styretSOLATEK A/S3 medlemmer forlater styret for SOLATEK A/S. Brian Mogensen eier 15% av virksomheten.Se mere
16. mai 2022Ny status UNDER KONKURSSOLATEK A/STidligere status: Normal. Brian Mogensen eier 15% av virksomheten.Se mere
20. februar 2022Underskudd på DKK 753.396 SOLATEK A/SSOLATEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Brian Mogensen eier 15% av virksomheten.Se mere
21. desember 2021Overskudd på DKK 16.271 SOFFE ApSSOFFE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Brian Mogensen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. desember 2021Underskudd på DKK 150.725 BNC HOLDING ApSBNC HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Brian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2021Underskudd på DKK 286.144 BNC-BYG ApSBNC-BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Brian Mogensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. desember 2021Overskudd på DKK 255.811 Mogensens Murerforretning ApSMogensens Murerforretning ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. mai 2020 til 30. juni. Brian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2021Underskudd på DKK 440.413 SOLATEK A/SSOLATEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Brian Mogensen eier 15% av virksomheten.Se mere
30. desember 2020Overskudd på DKK 12.579 SOFFE ApSSOFFE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Brian Mogensen eier 50% av virksomheten.Se mere