9. aprilAdresseendringBagestålet ApSBagestålet ApS flytter fra Broby til Faaborg. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilAdresseendringKernefamilien ApSKernefamilien ApS flytter fra Broby til Faaborg. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarOverskudd på DKK 9.357 Kernefamilien ApSKernefamilien ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarUnderskudd på DKK 624.870 Bagestålet ApSBagestålet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2023AdresseendringBagestålet ApSBagestålet ApS flytter fra Brædstrup til Broby. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2023AdresseendringKernefamilien ApSKernefamilien ApS flytter fra Brædstrup til Broby. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet næsten væk: Indtjeningen skrumpede hos Bagestålet ApS i NedenskovFirmaet ledes af direktør Brian Odder Wolter. Les artikkel
1. april 2023Underskudd på DKK 567.129 Kernefamilien ApSKernefamilien ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023Overskudd på DKK 51.675 Bagestålet ApSBagestålet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 3,2 mio.Bagestålet ApSBagestålet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 2,3 mio.Kernefamilien ApSKernefamilien ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2022Brian Odder Wolter forlater ledelsenNYW ApSBrian Odder Wolter forlater ledelsen for NYW ApS etter en periode på 2 år.Se mere
21. januar 2022Endring i eierkretsenNYW ApSBrian Odder Wolter er ikke lenger registrert som reell eier av NYW ApS.Se mere
11. april 2021AdresseendringNYW ApSNYW ApS flytter til ny adresse i Hadsund. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Overskudd på DKK 806.934 Bagestålet ApSBagestålet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Underskudd på DKK 41.299 Kernefamilien ApSKernefamilien ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2020StiftelseNYW ApSNYW ApS stiftes i bransjen detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2020Underskudd på DKK 52 Kernefamilien ApSKernefamilien ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2020Overskudd på DKK 18.975 Bagestålet ApSBagestålet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2019AdresseendringBagestålet ApSBagestålet ApS flytter fra Glostrup til Brædstrup. Brian Odder Wolter er medlem af ledelsen.Se mere