28. juniUnderskudd på DKK 50.668 By Sommerhuse ApSBy Sommerhuse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Ole Madsen er medlem av styret.Se mere
12. juniOverskudd på DKK 0 BRIVIAN HOLDING ApSBRIVIAN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Ole Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Overskudd på DKK 0 BRIVIAN HOLDING ApSBRIVIAN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. april 2022 til 31. desember 2022. Brian Ole Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 152.119 By Sommerhuse ApSBy Sommerhuse ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. mai 2022 til 31. desember 2022. Brian Ole Madsen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2022Endring i eierkretsenALTIDU ApSBrian Ole Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av ALTIDU ApS.Se mere
9. mai 2022StiftelseBy Sommerhuse ApSBy Sommerhuse ApS stiftes i bransjen boliganvisning, ferieboligudlejning mv. Brian Ole Madsen er medlem av styret.Se mere
6. april 2022StiftelseBRIVIAN HOLDING ApSBRIVIAN HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Brian Ole Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2022Ny status UNDER KONKURSALTIDU ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Brian Ole Madsen eier 90% av virksomheten.Se mere
1. september 2021Brian Ole Madsen slutter som adm. direktørALTIDU ApSBrian Ole Madsen slutter som adm. direktør i ALTIDU ApS.Se mere
1. september 2021Michael Overgaard Christensen forlater ledelsenALTIDU ApSMichael Overgaard Christensen forlater ledelsen for ALTIDU ApS etter en periode på 2 år. Brian Ole Madsen eier 90% av virksomheten.Se mere
1. september 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGALTIDU ApSTidligere status: Normal. Brian Ole Madsen eier 90% av virksomheten.Se mere
1. juni 2021Endring i eierkretsenALTIDU ApSBrian Ole Madsen registrert som reell eier av ALTIDU ApS.Se mere
1. august 2020Brian Ole Madsen blir adm. direktørALTIDU ApSBrian Ole Madsen blir adm. direktør i ALTIDU ApS.Se mere
26. september 2019Endring i eierkretsenBOM ApSBrian Ole Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av BOM ApS.Se mere
26. september 2019Endring i eierkretsenGAMELAUNCH ApSBrian Ole Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av GAMELAUNCH ApS.Se mere
19. august 2019Brian Ole Madsen slutter som adm. direktørGAMELAUNCH ApSBrian Ole Madsen slutter som adm. direktør i GAMELAUNCH ApS.Se mere
19. august 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGGAMELAUNCH ApSTidligere status: Normal. Brian Ole Madsen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. august 2019AdresseendringGAMELAUNCH ApSGAMELAUNCH ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Brian Ole Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. august 2019Brian Ole Madsen forlater ledelsenBOM ApSBrian Ole Madsen forlater ledelsen for BOM ApS etter en periode på 16 år.Se mere
14. august 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBOM ApSTidligere status: Normal. Brian Ole Madsen eier 100% av virksomheten.Se mere