24. maiOverskudd på DKK 3,9 mio.MARIAGERFJORD VAND A/SMARIAGERFJORD VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Sund Basse er medlem av styret.Se mere
16. aprilAdresseendringFladbjerg Vandværk A.M.B.A.Fladbjerg Vandværk A.M.B.A. flytter til ny adresse i Hadsund. Brian Sund Basse eier 20% av virksomheten.Se mere
1. januarPreben Weller Nielsen blir med i styretMARIAGERFJORD VAND A/SPreben Weller Nielsen erstatter Tom Thygesen i styret for MARIAGERFJORD VAND A/S etter en periode på 12 år. Brian Sund Basse er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2023Overskudd på DKK 10 mio.MARIAGERFJORD VAND A/SMARIAGERFJORD VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Brian Sund Basse er medlem av styret.Se mere
16. april 2023Endring i eierkretsenFladbjerg Vandværk A.M.B.A.Brian Sund Basse registrert som reell eier av Fladbjerg Vandværk A.M.B.A..Se mere
10. november 2022Jens Dalgaard blir med i styretMARIAGERFJORD VAND A/SJens Dalgaard erstatter Per Husted Nielsen i styret for MARIAGERFJORD VAND A/S etter en periode på 10 måneder. Brian Sund Basse er fortsatt styremedlem.Se mere
12. august 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Kamstrup, Quantafuel og Makeen EnergyMariagerfjord Vand A/S Brian Sund Basse og Per Falentin Olesen er indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Mariagerfjord Vand A/S i stedet for Gitte Hewitt og Anne-Marie Truelsen (kilde: Les artikkel
3. mai 2022Overskudd på DKK 17 mio.MARIAGERFJORD VAND A/SMARIAGERFJORD VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Brian Sund Basse er medlem av styret.Se mere
28. april 2022Brian Sund Basse blir med i styretMARIAGERFJORD VAND A/SBrian Sund Basse blir med i styret for MARIAGERFJORD VAND A/S.Se mere