18. mars 2005Brian Tylak Jakobsen forlater styretBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBrian Tylak Jakobsen forlater styret for BRUGSEN FOR JELS OG OMEGN etter en periode på 3 år.Se mere
26. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Brian Tylak Jakobsen er styreleder.Se mere
12. mars 2004Erstatning i styretBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN4 endringer i styret for BRUGSEN FOR JELS OG OMEGN. Brian Tylak Jakobsen er fortsatt styreleder.Se mere
7. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Brian Tylak Jakobsen er styreleder.Se mere
18. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Brian Tylak Jakobsen er styreleder.Se mere
9. mars 2002Brian Tylak Jakobsen blir med i styretBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBrian Tylak Jakobsen blir med i styret for BRUGSEN FOR JELS OG OMEGN.Se mere