28. juniUnderskudd på DKK 30.145 Cimbria Nord ApSCimbria Nord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniUnderskudd på DKK 8,8 mio.APX10 A/SAPX10 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Brian Veje Iversen eier 65,6% av virksomheten.Se mere
19. desember 2023Flere forlater styretAPX10 A/S2 medlemmer forlater styret for APX10 A/S. Brian Veje Iversen eier 65,6% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 34.288 Cimbria Nord ApSCimbria Nord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 205.667 Cimbria Nord 1 ApSCimbria Nord 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 9,4 mio.APX10 A/SAPX10 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Brian Veje Iversen eier 65,6% av virksomheten.Se mere
5. juli 2022Underskudd på DKK 8.275 Cimbria Nord 1 ApSCimbria Nord 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Underskudd på DKK 46.045 Cimbria Nord ApSCimbria Nord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022Lukas Loeffler blir med i styretAPX10 A/SLukas Loeffler erstatter Emrah Ercan i styret for APX10 A/S etter en periode på 2 år. Brian Veje Iversen eier 65,6% av virksomheten.Se mere
20. mai 2022Underskudd på DKK 7,0 mio.APX10 A/SAPX10 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Brian Veje Iversen eier 65,6% av virksomheten.Se mere
27. oktober 2021AdresseendringCimbria Nord 1 ApSCimbria Nord 1 ApS flytter fra Nykøbing Sj til Blommenslyst. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2021AdresseendringCimbria Nord ApSCimbria Nord ApS flytter fra Nykøbing Sj til Blommenslyst. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2021Hans-Henrik Danielsen forlater ledelsenCimbria Nord ApSHans-Henrik Danielsen forlater ledelsen for Cimbria Nord ApS etter en periode på 1 år. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2021Fabian Bernard Seunier blir med i styretAPX10 A/SFabian Bernard Seunier erstatter Hans-Henrik Danielsen i styret for APX10 A/S etter en periode på 1 år. Brian Veje Iversen eier 65,6% av virksomheten.Se mere
16. juni 2021Overskudd på DKK 11.089 Cimbria Nord ApSCimbria Nord ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. juni 2020 til 31. desember 2020. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2021Underskudd på DKK 38.575 Cimbria Nord 1 ApSCimbria Nord 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. juni 2020 til 31. desember 2020. Brian Veje Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2021Underskudd på DKK 4,9 mio.APX10 A/SAPX10 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Brian Veje Iversen eier 65,6% av virksomheten.Se mere
28. august 2020AdresseendringAPX10 A/SAPX10 A/S flytter fra Viby J til Aarhus C. Brian Veje Iversen eier 65,6% av virksomheten.Se mere
19. juni 2020Brian Veje Iversen blir med i styretAPX10 A/SBrian Veje Iversen blir med i styret for APX10 A/S.Se mere
19. juni 2020Endring i eierkretsenAPX10 A/SBrian Veje Iversen registrert som reell eier av APX10 A/S.Se mere