22. mai 2006Britt Præst Rudkilde forlater styretFORSIKRINGSAKADEMIET A/SBritt Præst Rudkilde forlater styret for FORSIKRINGSAKADEMIET A/S etter en periode på 4 år.Se mere
17. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortFORSIKRINGSAKADEMIET A/SFORSIKRINGSAKADEMIET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Britt Præst Rudkilde er medlem av styret.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortFORSIKRINGSAKADEMIET A/SFORSIKRINGSAKADEMIET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Britt Præst Rudkilde er medlem av styret.Se mere
9. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortFORSIKRINGSAKADEMIET A/SFORSIKRINGSAKADEMIET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Britt Præst Rudkilde er medlem av styret.Se mere
5. mai 2003Erstatning i styretFORSIKRINGSAKADEMIET A/S4 endringer i styret for FORSIKRINGSAKADEMIET A/S. Britt Præst Rudkilde er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mars 2003Olav Wilhelm Ånerud forlater styretFORSIKRINGSAKADEMIET A/SOlav Wilhelm Ånerud forlater styret for FORSIKRINGSAKADEMIET A/S etter en periode på 2 år. Britt Præst Rudkilde er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mars 2003Poul Erbo Mortensen blir med i styretFORSIKRINGSAKADEMIET A/SPoul Erbo Mortensen blir med i styret for FORSIKRINGSAKADEMIET A/S. Britt Præst Rudkilde er fortsatt styremedlem.Se mere
26. februar 2003Nytt navn: FORSIKRINGSAKADEMIET A/SFORSIKRINGSHØJSKOLEN RUNGSTEDGAARD A/SFORSIKRINGSHØJSKOLEN RUNGSTEDGAARD A/S skifter navn til FORSIKRINGSAKADEMIET A/S. Britt Præst Rudkilde er medlem av styret.Se mere
1. august 2002Britt Præst Rudkilde blir med i styretFORSIKRINGSHØJSKOLEN RUNGSTEDGAARD A/SBritt Præst Rudkilde erstatter Karsten Gert Markussen i styret for FORSIKRINGSHØJSKOLEN RUNGSTEDGAARD A/S etter en periode på 2 år.Se mere