31. mars 2005Britt Rie Christiansen forlater styretWEMARI A/SBritt Rie Christiansen forlater styret for WEMARI A/S etter en periode på 10 år.Se mere
26. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortWEMARI A/SWEMARI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2003 til 31. mai. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2004Nytt navn: WEMARI A/SWERIMA A/SWERIMA A/S skifter navn til WEMARI A/S. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
6. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortWERIMA A/SWERIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2002 til 31. mai. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
2. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortWERIMA A/SWERIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2001 til 31. mai. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
3. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortWERIMA A/SWERIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2000 til 31. mai. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortWERIMA A/SWERIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
17. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortWERIMA A/SWERIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 31. mai. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
16. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortWERIMA A/SWERIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 31. mai. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
19. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortWERIMA A/SWERIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
21. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortWERIMA A/SWERIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Britt Rie Christiansen er medlem av styret.Se mere
26. januar 1996Britt Rie Christiansen forlater styretWRM HOLDING A/SBritt Rie Christiansen forlater styret for WRM HOLDING A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
16. februar 1995Britt Rie Christiansen blir med i styretWRM HOLDING A/SBritt Rie Christiansen erstatter Per Bilsing Stahlhut i styret for WRM HOLDING A/S etter en periode på 7 år.Se mere
16. februar 1995Britt Rie Christiansen blir med i styretWERIMA A/SBritt Rie Christiansen erstatter Per Bilsing Stahlhut i styret for WERIMA A/S etter en periode på 10 år.Se mere