20. desember 2006Britta Aagaard Hilton forlater ledelsenPANORAMIC HOLDING ApSBritta Aagaard Hilton forlater ledelsen for PANORAMIC HOLDING ApS etter en periode på 16 år.Se mere
28. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 1996AdresseendringDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortDAN ENERGI FINANS ApSDAN ENERGI FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1993Nytt navn: DAN ENERGI FINANS ApSDANSK RØR- OG KEDELRENS ApSDANSK RØR- OG KEDELRENS ApS skifter navn til DAN ENERGI FINANS ApS. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 1991Nytt navn: DANSK RØR- OG KEDELRENS ApSADR NR. 1840 ApSADR NR. 1840 ApS skifter navn til DANSK RØR- OG KEDELRENS ApS. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 1991Dan Rybak forlater ledelsenADR NR. 1840 ApSDan Rybak forlater ledelsen for ADR NR. 1840 ApS etter en periode på 5 måneder. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1990StiftelseADR NR. 1840 ApSADR NR. 1840 ApS stiftes i bransjen vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Britta Aagaard Hilton er medlem af ledelsen.Se mere