8. september 2009Bruno Pedersen Nautrup forlater styretPH MONTAGE A/SBruno Pedersen Nautrup forlater styret for PH MONTAGE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
8. september 2009Bruno Pedersen Nautrup forlater styretPH KRISTIANSEN & CO. A/SBruno Pedersen Nautrup forlater styret for PH KRISTIANSEN & CO. A/S etter en periode på 3 år.Se mere
17. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortPH MONTAGE A/SPH MONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2007 til 30. november 2008. Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
17. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortPH KRISTIANSEN & CO. A/SPH KRISTIANSEN & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2007 til 30. november 2008. Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
25. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortPH MONTAGE A/SPH MONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2006 til 30. november 2007. Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
25. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortPH KRISTIANSEN & CO. A/SPH KRISTIANSEN & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2006 til 30. november 2007. Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerPH MONTAGE A/STidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
23. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortPH MONTAGE A/SPH MONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2005 til 30. november 2006. Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
23. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortPH KRISTIANSEN & CO. A/SPH KRISTIANSEN & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2005 til 30. november 2006. Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
16. mars 2007Kasper Mygind Fjendbo Kristiansen blir med i styretPH KRISTIANSEN & CO. A/SKasper Mygind Fjendbo Kristiansen erstatter Aksel Pedersen i styret for PH KRISTIANSEN & CO. A/S etter en periode på 14 år. Bruno Pedersen Nautrup er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mars 2007Kasper Mygind Fjendbo Kristiansen blir med i styretPH MONTAGE A/SKasper Mygind Fjendbo Kristiansen erstatter Aksel Pedersen i styret for PH MONTAGE A/S etter en periode på 9 år. Bruno Pedersen Nautrup er fortsatt styremedlem.Se mere
22. januar 2007Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommePH KRISTIANSEN & CO. A/STidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
16. juni 2006Merete Jakobsen blir med i styretPH MONTAGE A/SMerete Jakobsen erstatter Bodil Mygind i styret for PH MONTAGE A/S etter en periode på 9 år. Bruno Pedersen Nautrup er fortsatt styremedlem.Se mere
16. juni 2006Merete Jakobsen blir med i styretPH KRISTIANSEN & CO. A/SMerete Jakobsen erstatter Bodil Mygind i styret for PH KRISTIANSEN & CO. A/S etter en periode på 13 år. Bruno Pedersen Nautrup er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortPH MONTAGE A/SPH MONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2004 til 30. november 2005. Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortPH KRISTIANSEN & CO. A/SPH KRISTIANSEN & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2004 til 30. november 2005. Bruno Pedersen Nautrup er medlem av styret.Se mere
17. mars 2006Bruno Pedersen Nautrup blir med i styretPH MONTAGE A/SBruno Pedersen Nautrup erstatter Preben Møller Pedersen i styret for PH MONTAGE A/S etter en periode på 1 år.Se mere
17. mars 2006Bruno Pedersen Nautrup blir med i styretPH KRISTIANSEN & CO. A/SBruno Pedersen Nautrup erstatter Preben Møller Pedersen i styret for PH KRISTIANSEN & CO. A/S etter en periode på 1 år.Se mere