12. april 1991Flere forlater ledelsenBYGGESELSKABET AF 3. APRIL 1988 ApS2 personer forlater ledelsen for BYGGESELSKABET AF 3. APRIL 1988 ApS.Otto Christian ArpForlater etter en periode på 3 årTom PetersenForlater etter en periode på 3 år
12. april 1991Ny status OPLØST EFTER KONKURSBYGGESELSKABET AF 3. APRIL 1988 ApSTidligere status: Under konkurs.
5. februar 1991Ny status UNDER KONKURSBYGGESELSKABET AF 3. APRIL 1988 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning.
21. august 1990Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBYGGESELSKABET AF 3. APRIL 1988 ApSTidligere status: Normal.
11. oktober 1988Nytt navn: BYGGESELSKABET AF 3. APRIL 1988 ApSApS KBUS 8 NR. 3144ApS KBUS 8 NR. 3144 skifter navn til BYGGESELSKABET AF 3. APRIL 1988 ApS.
10. oktober 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 8 NR. 3144Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 8 NR. 3144 etter en periode på 5 måneder.
1. mai 1988StiftelseApS KBUS 8 NR. 3144ApS KBUS 8 NR. 3144 stiftes i 1988.AdresseGuldborgvej 1954862 GuldborgPersonerOtto Christian ArpDirektørPer Emil Hasselbalch StakemannDirektørTom PetersenDirektør