20. november 2023Overskudd på DKK 30.249 ANSØ INVEST ApSANSØ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2023Underskudd på DKK 239.150 ANSØ INVENTAR ApSANSØ INVENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2023Underskudd på DKK 223.838 B. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApSB. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2022Overskudd på DKK 216.288 B. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApSB. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2022Overskudd på DKK 48.934 ANSØ INVEST ApSANSØ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2022Overskudd på DKK 183.326 ANSØ INVENTAR ApSANSØ INVENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 45.465 ANSØ INVEST ApSANSØ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 224.364 B. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApSB. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2021Overskudd på DKK 186.205 ANSØ INVENTAR ApSANSØ INVENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberB. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2020Overskudd på DKK 62.662 ANSØ INVEST ApSANSØ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2020Overskudd på DKK 122.674 ANSØ INVENTAR ApSANSØ INVENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2020Overskudd på DKK 154.823 B. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApSB. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2019Underskudd på DKK 9.442 B. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApSB. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2019Overskudd på DKK 59.911 ANSØ INVEST ApSANSØ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2019Underskudd på DKK 56.742 ANSØ INVENTAR ApSANSØ INVENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2018Underskudd på DKK 88.211 B. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApSB. CHRISTENSEN VEJLE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2018Overskudd på DKK 47.120 ANSØ INVEST ApSANSØ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2018Underskudd på DKK 117.273 ANSØ INVENTAR ApSANSØ INVENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2017Overskudd på DKK 37.708 ANSØ INVEST ApSANSØ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Børge Christensen er medlem af ledelsen.Se mere